ACOGAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Jaime, 3
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social ACOGAR SA
CIF A78962479
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ACOGAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACOGAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acosta Castrillo Jose | Administrador Solidario | 05/09/2014 | 02/01/2024 |
Garcia Arranz Maria Guadalupe | Administrador Solidario | 05/09/2014 | 02/01/2024 |
Garcia Arranz Maria Guadalupe | Liquidador | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
ACTOS BORME DE ACOGAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 194, S 8, H M 77937, I/A 8 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 194, S 8, H M 77937, I/A 8 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 194, S 8, H M 77937, I/A 8 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 194, S 8, H M 77937, I/A 8 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 193, S 8, H M 77937, I/A 7 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 193, S 8, H M 77937, I/A 6 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-18-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-239-28