GARCIA ARRANZ MARIA GUADALUPE
Informe ejecutivo de GARCIA ARRANZ MARIA GUADALUPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ARRANZ MARIA GUADALUPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACOGAR SA | Administrador Solidario | 05/09/2014 | 02/01/2024 |
ACOGAR SA | Liquidador | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
VINCULACIONES DE GARCIA ARRANZ MARIA GUADALUPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ARRANZ MARIA GUADALUPE
Empresa: ACOGAR SA
Liquidador
- Garcia Arranz Maria Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 194, S 8, H M 77937, I/A 8 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: ACOGAR SA
Administrador Solidario
- Acosta Castrillo Jose
- Garcia Arranz Maria Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 194, S 8, H M 77937, I/A 8 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: ACOGAR SA
Administrador Solidario
- Acosta Castrillo Jose
- Garcia Arranz Maria Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 193, S 8, H M 77937, I/A 7 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Empresa: ACOGAR SA
Administrador Solidario
- Acosta Castrillo Jose
- Garcia Arranz Maria Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 193, S 8, H M 77937, I/A 6 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
Información de GARCIA ARRANZ MARIA GUADALUPE
Mostramos los datos de GARCIA ARRANZ MARIA GUADALUPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ARRANZ MARIA GUADALUPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos