ACHO-FRUIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Senda Morera, 12
Código Postal 30170
Municipio Mula
Provincia Murcia
Razón Social ACHO-FRUIT SL
CIF B73886848
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/06/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ACHO-FRUIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACHO-FRUIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Gomez Ruiz | Administrador Unico | 04/12/2015 | 22/07/2024 |
Joaquin Contreras Martinez | Apoderado | 16/06/2015 | 23/02/2016 |
Juan-francisco Sanchez Perez | Administrador Unico | 15/06/2015 | 04/12/2015 |
ACTOS BORME DE ACHO-FRUIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 87628, I/A 7 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 87628, I/A 7 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 87628, I/A 7 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-30
- C/ SENDA LA MORERA 12 BAJO (MULA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3136 , F 138, S 8, H MU 87628, I/A 5 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 15, S 8, H MU 87628, I/A 4 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 15, S 8, H MU 87628, I/A 3 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 15, S 8, H MU 87628, I/A 3 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 15, S 8, H MU 87628, I/A 2 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 15, S 8, H MU 87628, I/A 1 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-30
Dirección:C/ SAN JOAQUIN 6 (MOLINA DE SEGURA)
Comienzo de operaciones:11/06/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- Producción de cultivos agrícolas de cualquier clase y modalidad, en fincas propias, cedidas o arrendadas por cuenta propia o ajena. Realización de contratos de arrendamiento, aparcería, colaboración o cualquiler otra admitida en derecho, en relación con la explotación agraria. 2.- Recolección, p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 15, S 8, H MU 87628, I/A 1 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-30