JOAQUIN CONTRERAS MARTINEZ
Informe ejecutivo de JOAQUIN CONTRERAS MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JOAQUIN CONTRERAS MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES SATCESA SL | Administrador Unico | 13/08/2009 |
VINCULACIONES DE JOAQUIN CONTRERAS MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIN CONTRERAS MARTINEZ
Administrador Unico
- Joaquin Contreras Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 155, S 8, H MU 67413, I/A B (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-30
Empresa: BRANCHY FRUIT SL
Consejero Delegado
- Joaquin Contreras Martinez
Consejero
- Antonio Ibañez Rios
- Joaquin Contreras Martinez
- Jose Antonio Moreno Alcolea
Presidente
- Joaquin Contreras Martinez
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 162, S 8, H MU 79596, I/A B (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-30
Empresa: ACHO-FRUIT SL
Apoderado
- Joaquin Contreras Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 15, S 8, H MU 87628, I/A 4 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-30
Empresa: ACHO-FRUIT SL
Apoderado
- Joaquin Contreras Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 15, S 8, H MU 87628, I/A 2 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-30
Empresa: CERAMICAS YECLA SA
Administrador Unico
- Joaquin Contreras Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 212, S 8, H MU 6746, I/A 18 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-30
Empresa: BRANCHY FRUIT SL
Consejero Delegado
- Joaquin Contreras Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 161, S 8, H MU 79596, I/A 2 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-30
Empresa: BRANCHY FRUIT SL
Consejero
- Antonio Ibañez Rios
- Joaquin Contreras Martinez
- Jose Antonio Moreno Alcolea
Presidente
- Joaquin Contreras Martinez
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 152, S 8, H MU 79596, I/A 1 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-30
Administrador Unico
- Joaquin Contreras Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 154, S 8, H MU 67413, I/A 4 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-30
Administrador Unico
- Joaquin Contreras Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 154, S 8, H MU 67413, I/A 3 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-30
Empresa: CERAMICAS YECLA SA
Administrador Unico
- Joaquin Contreras Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354 , F 219, S 8, H MU 6746, I/A 17 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-30
VER MAS ACTOS
Información de JOAQUIN CONTRERAS MARTINEZ
Mostramos los datos de JOAQUIN CONTRERAS MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIN CONTRERAS MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos