ACEITUNAS DE MESA SL - EXTINGUIDA
Municipio Pilas
Provincia Sevilla
Razón Social ACEITUNAS DE MESA SL
CIF B41804436
Capital Social 270450.0 Euros
Actividad Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Cooperativa Agricola Virgen De Belen S.C.A
VINCULACIONES DE ACEITUNAS DE MESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACEITUNAS DE MESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORIA Y CONTROL DE CALIDAD SL | Auditor | 13/01/2010 | 11/03/2021 |
Carrizosa Delgado Manuel | Apoderado Solidario | 05/11/2014 | 11/03/2021 |
Carrizosa Delgado Manuel | Apoderado Mancomunado | 05/11/2014 | 11/03/2021 |
Carrizosa Delgado Manuel | Apoderado Mancomunado | 11/03/2021 | |
Cooperativa Agricola Virgen De Belen S.C.A | Apoderado Solidario | 05/11/2014 | 11/03/2021 |
Cooperativa Agricola Virgen De Belen S.C.A | Apoderado Mancomunado | 05/11/2014 | 11/03/2021 |
Cooperativa Agricola Virgen De Belen S.C.A | Consejero | 13/03/2018 | 11/03/2021 |
Cooperativa Agricola Virgen De Belen S.C.A | Presidente | 13/03/2018 | 11/03/2021 |
Cooperativa Agricola Virgen De Belen S.C.A | Socio Unico | 08/11/2017 | 11/03/2021 |
Hernandez Barragan Jose | Vicepresidente | 27/09/2010 | 11/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACEITUNAS DE MESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 62, S 8, H SE 27512, I/A 40 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 62, S 8, H SE 27512, I/A 40 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-41
- ACEITUNAS DE MESA, SL, queda disuelta y extinguida por haber sido absorbida por la entidad "COOPERATIVA AGRICOLA VIRGEN DE BELEN, S. COOP. ANDA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 62, S 8, H SE 27512, I/A 40 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-41
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 62, S 8, H SE 27512, I/A 40 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-41
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 62, S 8, H SE 27512, I/A 40 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-41
- Extendida nota de inexistencia de obstáculos registrales a que se refiere el Articulo 231 del RRM, con efecto de cierre provisional de la hoja de "ACEITUNAS DE MESA,SL." durante el plazo de seis meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 62, S 8, H SE 27512, I/A 39 1 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 62, S 8, H SE 27512, I/A 39 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 62, S 8, H SE 27512, I/A 38 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 62, S 8, H SE 27512, I/A 38 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Capital social.- Se modifica el punto 1 del articulo 2.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4398 , F 225, S 8, H SE 27512, I/A 37 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-41