AUDITORIA Y CONTROL DE CALIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Balbino Marron, 3
Código Postal 41018
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social AUDITORIA Y CONTROL DE CALIDAD SL
CIF B91006122
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único BDO AUDITORES SLP
Propietario BDO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE AUDITORIA Y CONTROL DE CALIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUDITORIA Y CONTROL DE CALIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SLP | Socio Unico | 21/05/2019 | 15/03/2023 |
BDO AUDITORES SLP | Administrador Unico | 21/05/2019 | 15/03/2023 |
Silva Alcaide Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 31/05/2019 | 15/03/2023 |
Silva Alcaide Jose Maria | Apoderado Solidario | 31/05/2019 | 15/03/2023 |
Sotillos Brihuega Carlos | Apoderado Mancomunado | 31/05/2019 | 15/03/2023 |
Sousa Martin Ana Maria | Apoderado Mancomunado | 31/05/2019 | 15/03/2023 |
Sousa Martin Ana Maria | Apoderado Solidario | 31/05/2019 | 15/03/2023 |
Alamo Cano Rosa Maria | Apoderado Mancomunado | 13/10/2016 | 31/05/2019 |
Felipe Manuel De Pablos Martinez | Apoderado Mancomunado | 13/10/2016 | 31/05/2019 |
Sousa Martin Ana Maria | Apoderado Mancomunado | 13/10/2016 | 31/05/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUDITORIA Y CONTROL DE CALIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 38, S 8, H SE 38170, I/A 12 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 38, S 8, H SE 38170, I/A 12 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-41
- EXTENDIDA nota marginal de cierre de la hoja registral de la sociedad "AUDITORIA Y CONTROL DE CALIDAD, SL"por plazo de seis meses a contar desde su fecha, por NO EXISTIR OBSTACULO REGISTRAL para la FUSION POR ABSORCION por "BDO AUDITORES ,S.L.", ART 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 38, S 8, H SE 38170, I/A 11 1 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 37, S 8, H SE 38170, I/A 11 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-41
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 36, S 8, H SE 38170, I/A 10 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-41
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 36, S 8, H SE 38170, I/A 10 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-41
- C/ BALBINO MARRON 3 2ª - EDIFICIO VIAPOL. MODULOS (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 35, S 8, H SE 38170, I/A 9 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. La entidad administradora única de la sociedad de referencia designa como su representante persona física para el ejercicio de tal cargo en la misma a Don Carlos Sotillos Brihuega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 35, S 8, H SE 38170, I/A 9 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 3..- Domicilio . Artículo de los estatutos: Articulo 20..- Pasa al 31 de agosto de cada año
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 35, S 8, H SE 38170, I/A 9 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 35, S 8, H SE 38170, I/A 9 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41