ACEITES IBERICOS ACISA SA - EXTINGUIDA
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social ACEITES IBERICOS ACISA SA
CIF A14117055
Actividad Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario DEOLEO GLOBAL SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ACEITES IBERICOS ACISA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACEITES IBERICOS ACISA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Collar Fernandez Carmen | Administrador Mancomunado | 02/03/2018 | 28/01/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/11/2009 | 28/01/2021 |
DEOLEO GLOBAL SA | Socio Unico | 04/08/2020 | 28/01/2021 |
Molina Prado Jeronimo | Apoderado Mancomunado | 20/04/2010 | 28/01/2021 |
Muñoz Campo Fernando | Apoderado | 10/06/2010 | 28/01/2021 |
Puebla Pascual Jose Javier | Apoderado Mancomunado | 20/04/2010 | 28/01/2021 |
Ruiz Gil Maria Isabel | Apoderado | 16/09/2011 | 28/01/2021 |
Silva Alcalde Ignacio | Administrador Mancomunado | 04/06/2019 | 28/01/2021 |
Silva Alcalde Ignacio | Liquidador | 28/01/2021 | 28/01/2021 |
DEOLEO HOLDING SL | Socio Unico | 04/08/2020 | 04/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACEITES IBERICOS ACISA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 212, S 8, H CO 2261, I/A 168 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 212, S 8, H CO 2261, I/A 168 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 212, S 8, H CO 2261, I/A 168 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 212, S 8, H CO 2261, I/A 168 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-14
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 212, S 8, H CO 2261, I/A 167 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-14
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 212, S 8, H CO 2261, I/A 167 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 211, S 8, H CO 2261, I/A 166 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 211, S 8, H CO 2261, I/A 166 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 211, S 8, H CO 2261, I/A 165 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 211, S 8, H CO 2261, I/A 165 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-14