COLLAR FERNANDEZ CARMEN
Informe ejecutivo de COLLAR FERNANDEZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLLAR FERNANDEZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEOLEO GLOBAL SA | Apoderado Mancomunado | 04/05/2021 | |
DEOLEO GLOBAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/11/2019 | |
DEOLEO SA | Vicesecretario No Consejero | 22/05/2018 | |
ACEITES ELOSUA SA | Administrador Mancomunado | 28/02/2018 | |
DEOLEO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2018 |
VINCULACIONES DE COLLAR FERNANDEZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLLAR FERNANDEZ CARMEN
Empresa: ACEITES ELOSUA SA
Administrador Mancomunado
- Collar Fernandez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23786 , F 85, S 8, H M 228776, I/A 79 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: DEOLEO GLOBAL SA
Apoderado Mancomunado
- Collar Fernandez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 196, S 8, H CO 40600, I/A 22 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-14
Empresa: ACEITES IBERICOS ACISA SA
Administrador Mancomunado
- Collar Fernandez Carmen
- Silva Alcalde Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 212, S 8, H CO 2261, I/A 168 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-14
Empresa: DEOLEO GLOBAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Collar Fernandez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 90, S 8, H CO 40600, I/A 8 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-14
Empresa: DEOLEO SA
Vicesecretario No Consejero
- Collar Fernandez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 145, S 8, H CO 35003, I/A 58 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-14
Empresa: ACEITES IBERICOS ACISA SA
Administrador Mancomunado
- Collar Fernandez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 211, S 8, H CO 2261, I/A 165 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-14
Empresa: ACEITES ELOSUA SA
Administrador Mancomunado
- Collar Fernandez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23786 , F 83, S 8, H M 228776, I/A 75 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Empresa: DEOLEO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Collar Fernandez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 142, S 8, H CO 35003, I/A 54 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-14
Información de COLLAR FERNANDEZ CARMEN
Mostramos los datos de COLLAR FERNANDEZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLLAR FERNANDEZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos