ACEITES ABACO SA - EXTINGUIDA
Provincia Tarragona
Razón Social ACEITES ABACO SA
CIF A43556323
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ACEITES ABACO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACEITES ABACO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Faiges Boras Juan Jorge | Apoderado Solidario | 27/01/2014 | 04/01/2022 |
Faiges Borras Francisco Jose | Apoderado Solidario | 27/01/2014 | 04/01/2022 |
Faiges Borras Francisco Jose | Administrador Unico | 08/06/2020 | 04/01/2022 |
Faiges Borras Francisco Jose | Liquidador | 04/01/2022 | 04/01/2022 |
Faiges Borras Maria Carmen | Apoderado Solidario | 27/01/2014 | 04/01/2022 |
Faiges Borras Maria Cinta | Apoderado Solidario | 27/01/2014 | 04/01/2022 |
Faiges Borras Rita Maria | Apoderado Solidario | 27/01/2014 | 04/01/2022 |
Faiges Borras Francisco Jose | Administrador Unico | 08/05/2017 | 08/06/2020 |
Borras Balada Rita Maria | Administrador Unico | 27/01/2014 | 08/05/2017 |
Borras Balada Rita Maria | Administrador Unico | 05/02/2010 | 27/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACEITES ABACO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 153, S 8, H T 18638, I/A 8 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 153, S 8, H T 18638, I/A 8 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 153, S 8, H T 18638, I/A 8 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 153, S 8, H T 18638, I/A 8 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 153, S 8, H T 18638, I/A 7 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 153, S 8, H T 18638, I/A 7 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-43
- Modificado el artículo 17º de los estatutos sociales.- Pazo de duración del cargo.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 152, S 8, H T 18638, I/A 6 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 152, S 8, H T 18638, I/A 6 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 152, S 8, H T 18638, I/A 6 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 150, S 8, H T 18638, I/A 5 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-43