ACADOMUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sardenya, 454
Código Postal 08025
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACADOMUS SL
CIF B01945021
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/09/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ACADOMUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACADOMUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valls Gimenez Jose Francisco | Liquidador | 17/07/2024 | 17/07/2024 |
Valls Tuñon Gerard | Administrador Unico | 07/03/2023 | 17/07/2024 |
Labairu Trenchs Maria Itziar | Administrador Unico | 20/11/2020 | 07/03/2023 |
ACTOS BORME DE ACADOMUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 554844, I/A 4 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 554844, I/A 4 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 554844, I/A 4 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47535 , F 76, S 8, H B 554844, I/A 3 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47535 , F 76, S 8, H B 554844, I/A 3 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
- RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 1 EN CUANTO A LA REDACCION DEL ART.3 RELATIVO AL DOMICILIO SOCIAL,SIENDO EL DOMICILIO CORRECTO:CALLE SARDENYA, 542, 1-4 DE BARCELONA.- PUBLICACION 232(02/12/2020) REFERENCIA 423090
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47535 , F 76, S 8, H B 554844, I/A 2 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47535 , F 74, S 8, H B 554844, I/A 1 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-08
Dirección:CL SARDENYA NUM.454 P.1 PTA.4 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:18/09/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION E IMPARTICION DE CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION NO REGLADA, PRESENCIAL Y A DISTANCIA (ON LINE), INCLUYENDO LAS QUE SE LLEVEN A CABO A TRAVES DE INTERNET. LA ELABORACION DE PROYECTOS DE CONSULTORIA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47535 , F 74, S 8, H B 554844, I/A 1 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-08