VALLS TUÑON GERARD
Informe ejecutivo de VALLS TUÑON GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALLS TUÑON GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIA EUROPA SL | Administrador Unico | 26/01/2011 | 18/07/2024 |
ACADOMUS SL | Administrador Unico | 07/03/2023 | 17/07/2024 |
VINCULACIONES DE VALLS TUÑON GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLS TUÑON GERARD
Empresa: MEDIA EUROPA SL
Administrador Unico
- Valls Tuñon Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 21530, I/A 10 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-08
Empresa: ACADOMUS SL
Administrador Unico
- Valls Tuñon Gerard
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 554844, I/A 4 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-08
Empresa: ACADOMUS SL
Administrador Unico
- Valls Tuñon Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47535 , F 76, S 8, H B 554844, I/A 3 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: MEDIA EUROPA SL
Administrador Unico
- Valls Tuñon Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21376 , F 90, S 8, H B 21530, I/A 9 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-08
Información de VALLS TUÑON GERARD
Mostramos los datos de VALLS TUÑON GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLS TUÑON GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos