AC ALTERFORMA SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bravo Murillo, 360
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AC ALTERFORMA SLL
CIF B86426582
Capital Social 134000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 15/03/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AC ALTERFORMA SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AC ALTERFORMA SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cruz Herrero Angel | Administrador Solidario | 31/01/2013 | 31/03/2023 |
Cruz Herrero Angel | Liquidador Solidario | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
Ravina Redondo Paola | Administrador Solidario | 31/01/2013 | 31/03/2023 |
Ravina Redondo Paola | Liquidador Solidario | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
Cruz Herrero Angel | Administrador Unico | 04/05/2012 | 31/01/2013 |
ACTOS BORME DE AC ALTERFORMA SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 9, S 8, H M 537898, I/A 3 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 9, S 8, H M 537898, I/A 3 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 9, S 8, H M 537898, I/A 3 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 9, S 8, H M 537898, I/A 3 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
- SERVICIOS DE PSICOLOGIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 8, S 8, H M 537898, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 8, S 8, H M 537898, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 34.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 134.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 34,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 8, S 8, H M 537898, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 8, S 8, H M 537898, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 8, S 8, H M 537898, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 6, S 8, H M 537898, I/A 1 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28