CRUZ HERRERO ANGEL
Informe ejecutivo de CRUZ HERRERO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRUZ HERRERO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AC ALTERFORMA SLL | Administrador Solidario | 31/01/2013 | 31/03/2023 |
AC ALTERFORMA SLL | Liquidador Solidario | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
AC ALTERFORMA SLL | Administrador Unico | 04/05/2012 | 31/01/2013 |
ALTRAN INNOVACION SL | Apoderado Solidario | 01/03/2012 | |
ALTRAN INNOVACION SL | Apoderado Solidario | 19/02/2009 | 25/05/2011 |
ALTRAN INNOVACION SL | Apoderado Solidario | 16/05/2011 | 25/05/2011 |
VINCULACIONES DE CRUZ HERRERO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ HERRERO ANGEL
Empresa: AC ALTERFORMA SLL
Liquidador Solidario
- Cruz Herrero Angel
- Ravina Redondo Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 9, S 8, H M 537898, I/A 3 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: AC ALTERFORMA SLL
Administrador Solidario
- Cruz Herrero Angel
- Ravina Redondo Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 9, S 8, H M 537898, I/A 3 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: AC ALTERFORMA SLL
Administrador Solidario
- Cruz Herrero Angel
- Ravina Redondo Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 8, S 8, H M 537898, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Empresa: AC ALTERFORMA SLL
Administrador Unico
- Cruz Herrero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 8, S 8, H M 537898, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Empresa: AC ALTERFORMA SLL
Administrador Unico
- Cruz Herrero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 6, S 8, H M 537898, I/A 1 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Empresa: ALTRAN INNOVACION SL
Apoderado Solidario
- Cruz Herrero Angel
- Cruz Herrero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28787 , F 210, S 8, H M 119984, I/A 51 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Empresa: ALTRAN INNOVACION SL
Apoderado Solidario
- Abad Marturet Luis
- Cruz Herrero Angel
- Martinez Fernandez Alfonso
- Sobreviela Mauget Helena
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28787 , F 205, S 8, H M 119984, I/A 42 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-28
Empresa: ALTRAN INNOVACION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26182 , F 211, S 8, H M 119984, I/A 41 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Apoderado Solidario
- Cruz Herrero Angel
- Gimeno Olmos Ana
- Lopez Vives Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26182 , F 160, S 8, H M 119984, I/A 30 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-28
Información de CRUZ HERRERO ANGEL
Mostramos los datos de CRUZ HERRERO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ HERRERO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos