ABUNDANTIA ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Aranda, 20
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ABUNDANTIA ASESORES SL
CIF B86791332
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 25/07/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sanz Sarmiento Damaso
VINCULACIONES DE ABUNDANTIA ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ABUNDANTIA ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanz Sarmiento Damaso | Administrador Unico | 21/08/2013 | 13/12/2023 |
Sanz Sarmiento Damaso | Socio Unico | 10/02/2014 | 13/12/2023 |
Sanz Sarmiento Damaso | Liquidador | 13/12/2023 | 13/12/2023 |
Gomez Foronda Susana | Apoderado | 21/08/2013 | 10/02/2014 |
Sanz Sarmiento Pablo | Apoderado | 21/08/2013 | 10/02/2014 |
ACTOS BORME DE ABUNDANTIA ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 141, S 8, H M 561153, I/A 5 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 141, S 8, H M 561153, I/A 5 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 141, S 8, H M 561153, I/A 5 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 141, S 8, H M 561153, I/A 5 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 141, S 8, H M 561153, I/A 4 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 140, S 8, H M 561153, I/A 3 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 140, S 8, H M 561153, I/A 2 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 137, S 8, H M 561153, I/A 1 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-28
Dirección:C/ CONDE DE ARANDA 20 5 IZ (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/07/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES DOCENTES, PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL, SEMINARIOS, CURSOS, CONFERENCIAS, PUBLICACIONES, EXPOSICIONES Y CONGRESOS. ...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 137, S 8, H M 561153, I/A 1 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-28