GOMEZ FORONDA SUSANA
Informe ejecutivo de GOMEZ FORONDA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GOMEZ FORONDA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SINGULAR ORGANIZATIONS SL | Administrador Unico | 10/10/2022 | |
HOMELY HOMES SL | Administrador Unico | 05/10/2022 | |
JUPITER INTELLIGENCE SL | Administrador Unico | 27/05/2022 | |
JUPITER INTELLIGENCE SL | Socio Unico | 27/05/2022 |
VINCULACIONES DE GOMEZ FORONDA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ FORONDA SUSANA
Empresa: SMART CULTURE SL
Administrador Solidario
- Garcia Ruiz Maria Del Rosario
- Gomez Foronda Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 595662, I/A 5 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: SINGULAR ORGANIZATIONS SL
Administrador Unico
- Gomez Foronda Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 10, S 8, H M 778421, I/A 1 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: HOMELY HOMES SL
Administrador Unico
- Gomez Foronda Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44104 , F 70, S 8, H M 777868, I/A 1 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Empresa: JUPITER INTELLIGENCE SL
Administrador Unico
- Gomez Foronda Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 160, S 8, H M 769537, I/A 1 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: JUPITER INTELLIGENCE SL
Socio Único
- Gomez Foronda Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 160, S 8, H M 769537, I/A 1 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: SMART CULTURE SL
Administrador Solidario
- Garcia Ruiz Maria Del Rosario
- Gomez Foronda Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33096 , F 173, S 8, H M 595662, I/A 2 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-28
Empresa: SMART CULTURE SL
Administrador Unico
- Gomez Foronda Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33096 , F 173, S 8, H M 595662, I/A 2 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-28
Empresa: SMART CULTURE SL
Administrador Unico
- Gomez Foronda Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33096 , F 170, S 8, H M 595662, I/A 1 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Empresa: SMART CULTURE SL
Socio Único
- Gomez Foronda Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33096 , F 170, S 8, H M 595662, I/A 1 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Empresa: ABUNDANTIA ASESORES SL
Apoderado
- Gomez Foronda Susana
- Sanz Sarmiento Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 141, S 8, H M 561153, I/A 4 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ FORONDA SUSANA
Mostramos los datos de GOMEZ FORONDA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ FORONDA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos