ABONOS DE CATALUÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Muell Moll de Castella, S/N
Código Postal 43004
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Razón Social ABONOS DE CATALUÑA SL
CIF B43712223
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 12/03/2003
Propietario EUROPORTS TPS PORT SPAIN SL
VINCULACIONES DE ABONOS DE CATALUÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ABONOS DE CATALUÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Lopez Eva | Apoderado Mancomunado | 09/04/2014 | 16/12/2014 |
Armengol Baigorri Mireia | Apoderado Mancomunado | 10/07/2014 | 16/12/2014 |
Artaiz Urdaci Javier | Apoderado | 06/05/2014 | 16/12/2014 |
Biesdorf Patrick | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/10/2014 | 16/12/2014 |
Cruz Carrascosa Pedro | Apoderado Mancomunado | 07/02/2011 | 16/12/2014 |
EUROPORTS TPS PORT SPAIN SL | Socio Unico | 17/06/2014 | 16/12/2014 |
Heinz Janetzko Andreas | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/05/2013 | 16/12/2014 |
Landa Alvarez Unai | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2014 | 16/12/2014 |
Mañe Rosell Susanna | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2011 | 16/12/2014 |
Mañe Rosell Susanna | Apoderado Mancomunado | 07/02/2011 | 16/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ABONOS DE CATALUÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 62, S 8, H T 25963, I/A 18 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 62, S 8, H T 25963, I/A 18 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-43
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 61, S 8, H T 25963, I/A 17 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-43
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 57, S 8, H T 25963, I/A 16 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 57, S 8, H T 25963, I/A 15 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 13, S 8, H T 25963, I/A 14 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-43
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 11, S 8, H T 25963, I/A 14 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-43
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 11, S 8, H T 25963, I/A 14 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-43
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 9, S 8, H T 25963, I/A 13 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 9, S 8, H T 25963, I/A 13 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43