MARCOS MENO MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de MARCOS MENO MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MARCOS MENO MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DINAMICA SILOS ALMACENES Y CONSIGNACIONES SA | Apoderado Mancomunado | 28/11/2012 | 15/12/2014 |
MAQUINARIA PORTUARIA SA | Apoderado | 02/01/2013 | 23/05/2014 |
EUROPORTS IBERICA TPS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/02/2013 | 12/02/2014 |
EUROPORTS TPS PORT SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2013 | 12/02/2014 |
GESTION DINAMICA SILOS ALMACENES Y CONSIGNACIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2014 | |
EUROPORTS IBERICA GENERAL CARGO TERMINAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2012 | 13/01/2014 |
ABONOS DE CATALUÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2012 | 13/01/2014 |
HISPANA DE INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2012 | 13/01/2014 |
ALMACENES MODULARES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2012 | 10/01/2014 |
SERVICIOS Y MANIPULACIONES TARRACO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2012 | 10/01/2014 |
VINCULACIONES DE MARCOS MENO MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS MENO MARIA BEGOÑA
Empresa: MAQUINARIA PORTUARIA SA
Apoderado
- Marcos Meno Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 166, S 8, H B 103954, I/A 76 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-08
Empresa: EUROPORTS IBERICA TPS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marcos Meno Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2692 , F 220, S 8, H T 26046, I/A 62 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-43
Empresa: EUROPORTS TPS PORT SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marcos Meno Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2693 , F 11, S 8, H T 37164, I/A 30 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-43
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marcos Meno Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2634 , F 144, S 8, H T 1441, I/A 54 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Empresa: HISPANA DE INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marcos Meno Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2714 , F 220, S 8, H T 26272, I/A 13 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marcos Meno Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2634 , F 220, S 8, H T 41710, I/A 14 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Empresa: ABONOS DE CATALUÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marcos Meno Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 9, S 8, H T 25963, I/A 13 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marcos Meno Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 222, S 8, H T 42808, I/A 13 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Empresa: ALMACENES MODULARES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marcos Meno Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 209, S 8, H T 2669, I/A 38 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Empresa: EUROPORTS IBERICA TPS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Gonzalez Sama Jose Carlos
- Marcos Meno Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2692 , F 213, S 8, H T 26046, I/A 57 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-43
VER MAS ACTOS
Información de MARCOS MENO MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de MARCOS MENO MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS MENO MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos