ABOLAVI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 213
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ABOLAVI SA
CIF A80651771
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ABOLAVI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ABOLAVI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abeleira Suarez Gonzalo | Liquidador Mancomunado | 21/11/2018 | 01/03/2019 |
Gallego Rubio Juana | Liquidador Mancomunado | 21/11/2018 | 01/03/2019 |
Ortiz Fernandez Maria Milagros | Liquidador Mancomunado | 21/11/2018 | 01/03/2019 |
Abeleira Suarez Gonzalo | Consejero Delegado Mancomunado | 24/07/2014 | 21/11/2018 |
Abeleira Suarez Gonzalo | Consejero | 24/07/2014 | 21/11/2018 |
Gallego Rubio Juana | Presidente | 24/07/2014 | 21/11/2018 |
Gallego Rubio Juana | Consejero Delegado Mancomunado | 24/07/2014 | 21/11/2018 |
Gallego Rubio Juana | Consejero | 24/07/2014 | 21/11/2018 |
Ortiz Fernandez Milagros | Secretario | 24/07/2014 | 21/11/2018 |
Ortiz Fernandez Milagros | Consejero Delegado Mancomunado | 24/07/2014 | 21/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ABOLAVI SA
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6664 , F 127, S 8, H M 108476, I/A 9 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6664 , F 127, S 8, H M 108476, I/A 9 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6664 , F 127, S 8, H M 108476, I/A 9 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6664 , F 127, S 8, H M 108476, I/A 8 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6664 , F 127, S 8, H M 108476, I/A 8 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6664 , F 127, S 8, H M 108476, I/A 8 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6664 , F 126, S 8, H M 108476, I/A 7 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6664 , F 126, S 8, H M 108476, I/A 7 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-28