ABELEIRA SUAREZ GONZALO
Informe ejecutivo de ABELEIRA SUAREZ GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ABELEIRA SUAREZ GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA DE SERVICIOS DE ALMURADIEL SA | Presidente | 02/03/2017 | 09/08/2024 |
PROMOTORA DE SERVICIOS DE ALMURADIEL SA | Consejero | 02/03/2017 | 09/08/2024 |
ABORGA GESTION SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/03/2019 | |
ABORGA GESTION SL | Consejero | 19/03/2019 | |
ABORGA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/07/2017 | 19/03/2019 |
ABORGA SL | Consejero | 05/07/2017 | 19/03/2019 |
ABOLAVI SA | Liquidador Mancomunado | 21/11/2018 | 01/03/2019 |
ABOLAVI SA | Consejero Delegado Mancomunado | 24/07/2014 | 21/11/2018 |
ABOLAVI SA | Consejero | 24/07/2014 | 21/11/2018 |
ABORGA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 28/09/2012 | 05/07/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ABELEIRA SUAREZ GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELEIRA SUAREZ GONZALO
Consejero
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Lopez Navarro Pablo
- Rodriguez Lopez Manuel
Presidente
- Abeleira Suarez Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 1298, I/A 7 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-13
Empresa: ABORGA GESTION SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Gallego Rubio Juana
- Ortiz Fernandez Milagros
Consejero
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Gallego Rubio Juana
- Ortiz Fernandez Milagros
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8024 , F 159, S 8, H M 129632, I/A 8 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: ABORGA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Gallego Rubio Juana
- Ortiz Fernandez Milagros
Consejero
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Gallego Rubio Juana
- Ortiz Fernandez Milagros
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13834 , F 209, S 8, H M 100589, I/A 13 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: ABOLAVI SA
Liquidador Mancomunado
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Gallego Rubio Juana
- Ortiz Fernandez Maria Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6664 , F 127, S 8, H M 108476, I/A 9 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-28
Empresa: ABOLAVI SA
Liquidador Mancomunado
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Gallego Rubio Juana
- Ortiz Fernandez Maria Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6664 , F 127, S 8, H M 108476, I/A 8 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Empresa: ABOLAVI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Gallego Rubio Juana
- Ortiz Fernandez Milagros
Consejero
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Gallego Rubio Juana
- Ortiz Fernandez Milagros
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6664 , F 127, S 8, H M 108476, I/A 8 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Empresa: ABORGA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Gallego Rubio Juana
- Ortiz Fernandez Milagros
Consejero
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Gallego Rubio Juana
- Ortiz Fernandez Milagros
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13834 , F 208, S 8, H M 100589, I/A 12 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Empresa: ABORGA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Gallego Rubio Juana
- Ortiz Fernandez Milagros
Consejero
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Gallego Rubio Juana
- Ortiz Fernandez Milagros
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13834 , F 208, S 8, H M 100589, I/A 12 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Consejero
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Lopez Navarro Pablo
- Rodriguez Lopez Manuel
Presidente
- Abeleira Suarez Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 112, S 8, H CR 1298, I/A 5 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-13
Consejero
- Abeleira Suarez Gonzalo
- Almodovar Camacho Alfonso
- Chico Egido Juan Antonio
- Escamilla Lozano Jose
- Rodriguez Lopez Manuel
Presidente
- Abeleira Suarez Gonzalo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 112, S 8, H CR 1298, I/A 5 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-13
VER MAS ACTOS
Información de ABELEIRA SUAREZ GONZALO
Mostramos los datos de ABELEIRA SUAREZ GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELEIRA SUAREZ GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos