ABITA 112 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 87
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ABITA 112 SL
CIF B87110953
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/10/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Abita View Corporation
VINCULACIONES DE ABITA 112 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ABITA 112 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abita View Corporation | Socio Unico | 06/10/2014 | 15/01/2021 |
Carreño Rodriguez German Jose | Administrador Unico | 06/11/2019 | 15/01/2021 |
Carreño Rodriguez German Jose | Liquidador | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
Lara Fernandez Octavio Ramon | Administrador Solidario | 16/02/2018 | 06/11/2019 |
Siso Sosa Arturo Ignacio | Administrador Solidario | 06/10/2014 | 06/11/2019 |
Zuloaga Siso Carlos Alberto | Administrador Solidario | 06/10/2014 | 06/11/2019 |
ACTOS BORME DE ABITA 112 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32713 , F 65, S 8, H M 588887, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32713 , F 65, S 8, H M 588887, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32713 , F 65, S 8, H M 588887, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32713 , F 65, S 8, H M 588887, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32713 , F 65, S 8, H M 588887, I/A 3 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32713 , F 65, S 8, H M 588887, I/A 3 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32713 , F 65, S 8, H M 588887, I/A 3 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32713 , F 64, S 8, H M 588887, I/A 2 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32713 , F 61, S 8, H M 588887, I/A 1 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32713 , F 61, S 8, H M 588887, I/A 1 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28