LARA FERNANDEZ OCTAVIO RAMON
Informe ejecutivo de LARA FERNANDEZ OCTAVIO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LARA FERNANDEZ OCTAVIO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSORA ALCALA 105 SL | Administrador Solidario | 06/07/2018 | 11/09/2023 |
JABUGO GRUPO DE INVERSION SL | Administrador Solidario | 18/07/2018 | 26/10/2021 |
ABITA 112 SL | Administrador Solidario | 16/02/2018 | 06/11/2019 |
VINCULACIONES DE LARA FERNANDEZ OCTAVIO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARA FERNANDEZ OCTAVIO RAMON
Empresa: INVERSORA ALCALA 105 SL
Administrador Solidario
- Lara Fernandez Octavio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36921 , F 85, S 8, H M 660363, I/A 5 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
Empresa: JABUGO GRUPO DE INVERSION SL
Administrador Solidario
- Lara Fernandez Octavio Ramon
- Siso Sosa Arturo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37525 , F 166, S 8, H M 668944, I/A 5 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
Empresa: ABITA 112 SL
Administrador Solidario
- Lara Fernandez Octavio Ramon
- Siso Sosa Arturo Ignacio
- Zuloaga Siso Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32713 , F 65, S 8, H M 588887, I/A 3 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Empresa: ASOL GRUPO SILAR 2018 SL
Administrador Solidario
- Lara Fernandez Octavio Ramon
- Siso Sosa Arturo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37525 , F 163, S 8, H M 668944, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Empresa: V20 ASSETS MADINVEST SL
Administrador Solidario
- Lara Fernandez Octavio Ramon
- Siso Sosa Arturo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36921 , F 83, S 8, H M 660363, I/A 3 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Empresa: ABITA 112 SL
Administrador Solidario
- Lara Fernandez Octavio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32713 , F 64, S 8, H M 588887, I/A 2 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-28
Información de LARA FERNANDEZ OCTAVIO RAMON
Mostramos los datos de LARA FERNANDEZ OCTAVIO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARA FERNANDEZ OCTAVIO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos