ABANTIARE SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO DE LAS DELICIAS 1 2& - CENTRO DE NEGOCIOS CR
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social ABANTIARE SL
Capital Social 120000.0 Euros
Nombres Anteriores
- NETCAMPO SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ABANTIARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ABANTIARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arranz Ales Alberto Jose | Liquidador Unico | 31/01/2020 | 31/01/2020 |
Arranz Ales Alberto Jose | Administrador Unico | 10/11/2015 | 31/01/2020 |
Arranz Ales Ignacio | Apoderado Solidario | 31/01/2020 | |
Arranz Ales Juan Jose | Apoderado Solidario | 31/01/2020 | |
Arranz Ales Miguel Angel | Administrador Solidario | 04/04/2009 | 10/11/2015 |
EFFITS EFFICIENT FINANCIAL INFORMATION SL | Administrador Solidario | 10/11/2015 | |
EFFITS EFFICIENT FINANCIAL INFORMATION SL | Administrador Solidario | 04/04/2009 | 17/10/2013 |
DOMINA GLOBAL SL | Administrador Unico | 19/03/2009 | 04/04/2009 |
DOMINA GLOBAL SL | Administrador Mancomunado | 03/05/2004 | 19/03/2009 |
TERNERA NATURAL SL | Administrador Mancomunado | 19/03/2009 |
ACTOS BORME DE ABANTIARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 85, S 8, H SE 57008, I/A 7 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 85, S 8, H SE 57008, I/A 7 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 85, S 8, H SE 57008, I/A 7 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 85, S 8, H SE 57008, I/A 7 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 85, S 8, H SE 57008, I/A 7 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 85, S 8, H SE 57008, I/A 7 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 84, S 8, H SE 57008, I/A 6 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 13º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 84, S 8, H SE 57008, I/A 6 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 84, S 8, H SE 57008, I/A 6 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 84, S 8, H SE 57008, I/A 6 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41