ARRANZ ALES MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ARRANZ ALES MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARRANZ ALES MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELICIAS CAPITAL SGEIC SA | Apoderado Solidario | 17/11/2020 | |
DELICIAS CAPITAL SGEIC SA | Consejero | 04/11/2019 |
VINCULACIONES DE ARRANZ ALES MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRANZ ALES MIGUEL ANGEL
Empresa: DELICIAS CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Arranz Ales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38825 , F 95, S 8, H M 690170, I/A 7 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Empresa: DELICIAS CAPITAL SL
Consejero
- Arranz Ales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38825 , F 93, S 8, H M 690170, I/A 3 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28
Empresa: INSTITUTO POTENCIAL INFINITO SL
Liquidador Unico
- Arranz Ales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429 , F 78, S 8, H SE 90995, I/A 3 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-41
Empresa: INSTITUTO POTENCIAL INFINITO SL
Administrador Unico
- Arranz Ales Miguel Angel
Liquidador Unico
- Arranz Ales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429 , F 78, S 8, H SE 90995, I/A 3 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-41
Empresa: ABANTIARE SL
Administrador Solidario
- Arranz Ales Miguel Angel
- EFFITS EFFICIENT FINANCIAL INFORMATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 84, S 8, H SE 57008, I/A 6 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
Empresa: INSTITUTO POTENCIAL INFINITO SL
Administrador Unico
- Arranz Ales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429 , F 77, S 8, H SE 90995, I/A 1 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-41
Empresa: NETCAMPO SL
Administrador Solidario
- Arranz Ales Miguel Angel
- EFFITS EFFICIENT FINANCIAL INFORMATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 215, S 8, H SE 57008, I/A 4 (04/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-41
Información de ARRANZ ALES MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ARRANZ ALES MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRANZ ALES MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos