9 MAR ALIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 121
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social 9 MAR ALIO SL
CIF B64439805
Capital Social 6454342.1 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/01/2007
VINCULACIONES DE 9 MAR ALIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 9 MAR ALIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Martos Jose | Liquidador | 21/10/2011 | 12/03/2012 |
Termes Canals Isidre | Liquidador | 21/10/2011 | 12/03/2012 |
Inglada Mañe Jose | Apoderado | 02/11/2011 | |
Olivella Mata Alberto | Apoderado | 02/11/2011 | |
Ruiz Martos Jose | Apoderado | 02/11/2011 | |
Termes Canals Isidre | Apoderado | 02/11/2011 | |
Torello Bofill Agustin | Apoderado | 02/11/2011 | |
Bori Soucheiron Francisco Javier | Vicesecret. | 21/10/2011 | |
Bori Soucheiron Francisco Javier | Consejero | 21/10/2011 | |
Caellas Fernandez Juan | Consejero | 21/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE 9 MAR ALIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39330 , F 25, S 8, H B 341562, I/A 11 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-08
Capital Anterior: | 3.400.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.054.342,10 | Euros |
Capital Actual: | 6.454.342,10 | Euros |
Porcentaje: | 89,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39330 , F 24, S 8, H B 341562, I/A 10 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39330 , F 24, S 8, H B 341562, I/A 9 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39330 , F 24, S 8, H B 341562, I/A 8 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39330 , F 24, S 8, H B 341562, I/A 8 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39330 , F 24, S 8, H B 341562, I/A 8 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
Capital Anterior: | 3.200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.400.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39330 , F 23, S 8, H B 341562, I/A 7 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- RB CATALUNYA Num.121 ESC.DE P.4 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39330 , F 23, S 8, H B 341562, I/A 6 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08