OLIVELLA MATA ALBERTO
Informe ejecutivo de OLIVELLA MATA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 39
Empresas inactivas: 24
CARGOS DE OLIVELLA MATA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAHECO Y ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO SL | Apoderado | 08/08/2016 | |
MAHECO RONDA SL | Apoderado | 08/08/2016 | |
MAHECO Y ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO SL | Consejero | 12/01/2011 | 10/07/2015 |
PROMOCIO GRACIA CARDENER SL | Apoderado | 11/01/2011 | 03/04/2014 |
OUA GESTIO DEL TERRITORI I URBANISME SL | Consejero | 13/02/2013 | |
MAHECO RONDA SL | Apoderado | 20/12/2012 | |
CINGULAR 1 INMOBILIARIA SL | Apoderado | 19/03/2012 | 23/11/2012 |
DOMUS CASTELAE SL | Consejero | 18/01/2010 | 22/11/2012 |
COMPLEMENTOS INMOBILIARIOS DE PARETS SL | Consejero | 20/11/2012 | |
SOL EDIFICAT PONENT SL | Apoderado | 05/06/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE OLIVELLA MATA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVELLA MATA ALBERTO
Empresa: MAHECO RONDA SL
Administrador Unico
Apoderado
- Magan Clares Joaquin
- Magan Samper Joaquin
- Magan Samper Joaquin
- Olivella Mata Alberto
- Termes Canals Isidre
- Termes Canals Isidre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40146 , F 15, S 8, H B 361887, I/A 16 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Administrador Unico
Apoderado
- Magan Clares Joaquin
- Magan Samper Joaquin
- Olivella Mata Alberto
- Termes Canals Isidre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 74, S 8, H B 306996, I/A 14 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Consejero
- Caellas Fernandez Juan
- Olivella Mata Alberto
- REVALUA INVERSIONS SL
- Termes Canals Isidre
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37317 , F 47, S 8, H B 306996, I/A 9 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-08
Empresa: PROMOCIO GRACIA CARDENER SL
Apoderado
- Olivella Mata Alberto
- Ruiz Fernandez Mireia Carmen
- Ruiz Mirete Fernando
- Termes Canals Isidre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44282 , F 82, S 8, H B 332592, I/A 17 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39050 , F 152, S 8, H B 286062, I/A 9 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
Empresa: MAHECO RONDA SL
Apoderado
- Olivella Mata Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40146 , F 11, S 8, H B 361887, I/A 8 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
Empresa: CINGULAR 1 INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Esteban Franco Irene
- Molina Ruiz Pedro
- Olivella Mata Alberto
- Termes Canals Isidre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41975 , F 175, S 8, H B 323966, I/A 9 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Empresa: DOMUS CASTELAE SL
Consejero
- Caellas Fernandez Juan
- Olivella Mata Alberto
- REVALUA INVERSIONS SL
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39700 , F 194, S 8, H B 287766, I/A 12 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Consejero
- Olivella Mata Alberto
- PENEDESCEP SA
- Serra Colon Cristina
- Serra Colon Jorge
- Serra Rodriguez Jorge
- Termes Canals Isidre
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38460 , F 164, S 8, H B 327233, I/A 8 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-08
Empresa: SOL EDIFICAT PONENT SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38942 , F 195, S 8, H B 339282, I/A 13 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-08
VER MAS ACTOS
Información de OLIVELLA MATA ALBERTO
Mostramos los datos de OLIVELLA MATA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVELLA MATA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos