SAUTEK 2001 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Baldrich, 222
Código Postal 08223
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAUTEK 2001 SL
CIF B62698857
Capital Social 600005.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAUTEK 2001 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAUTEK 2001 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Comellas Cabeza Nuria | Apoderado | 30/05/2011 | 21/01/2022 |
Gonzalez Pujol Maria Rosa | Apoderado | 30/05/2011 | 21/01/2022 |
Termes Font Andres Jaime | Administrador Unico | 12/03/2012 | 21/01/2022 |
Termes Font Andres Jaime | Liquidador | 21/01/2022 | 21/01/2022 |
Denia Flores Jose | Administrador Unico | 30/11/2010 | 12/03/2012 |
Denia Flores Jose | Administrador | 30/11/2010 | |
Ponz Gonzalez Bernat | Administrador Solidario | 30/11/2010 |
ACTOS BORME DE SAUTEK 2001 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33993 , F 114, S 8, H B 238179, I/A 9 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33993 , F 114, S 8, H B 238179, I/A 9 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33993 , F 114, S 8, H B 238179, I/A 9 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-08
- CL BALDRICH Num.222 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33993 , F 113, S 8, H B 238179, I/A 8 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33993 , F 113, S 8, H B 238179, I/A 8 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33993 , F 113, S 8, H B 238179, I/A 8 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33993 , F 112, S 8, H B 238179, I/A 7 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33993 , F 112, S 8, H B 238179, I/A 6 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-08
Administrador Solidario
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33993 , F 112, S 8, H B 238179, I/A 6 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-08