3GS OBRAS Y REFORMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alcalde Juan Fernandez, 9
Código Postal 41005
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social 3GS OBRAS Y REFORMAS SL
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 26/09/2023
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE 3GS OBRAS Y REFORMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 3GS OBRAS Y REFORMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Garcia Jesus Maria | Apoderado | 02/11/2023 | 23/07/2024 |
Gonzalez Garcia Jesus Maria | Liquidador Unico | 23/07/2024 | 23/07/2024 |
Gonzalez Gines Jorge | Administrador Unico | 30/10/2023 | 23/07/2024 |
Perez Gonzalez Francisca | Apoderado | 31/10/2023 | 23/07/2024 |
ACTOS BORME DE 3GS OBRAS Y REFORMAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE141427, I/A 5 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE141427, I/A 5 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE141427, I/A 5 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE141427, I/A 5 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE141427, I/A 5 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE141427, I/A 5 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7495 , F 78, S 8, H SE141427, I/A 3 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7495 , F 77, S 8, H SE141427, I/A 2 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7495 , F 76, S 8, H SE141427, I/A 1 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-41
Dirección:AVDA ALCALDE JUAN FERNANDEZ 9 8 C - CP 41005 (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:26/09/23
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:El objeto social de la Compañía, es - CODIGO CNAE ACTIVIDAD PRINCIPAL: -43.99-Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. . Las actividades propias de la construcción, las obras y reformas de albañilería, trabajos en yeso y escayola, trabajos de revestimientos interiores y exteriores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7495 , F 76, S 8, H SE141427, I/A 1 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-41