GONZALEZ GARCIA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ GARCIA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE GONZALEZ GARCIA JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLO JAMON IBERICO SL | Socio Unico | 16/07/2024 | |
SOLO JAMON IBERICO SL | Administrador Unico | 16/07/2024 | |
ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SA | Apoderado | 18/10/2023 | |
CANPIPORK SL | Consejero | 08/02/2023 | |
EL RUBIO Y LA RUBIA 1995 SL | Socio Unico | 11/11/2022 | |
EL RUBIO Y LA RUBIA 1995 SL | Administrador Unico | 11/11/2022 | |
AGUAS DE PANTICOSA SA | Apoderado | 10/05/2019 | |
GONZALEZ Y VICENTE INVERSIONES SRL | Apoderado Solidario | 26/10/2018 | |
GONZALEZ Y GINES INVERSIONES SL | Apoderado | 13/04/2018 | |
GONZALEZ Y GINES INVERSIONES SL | Socio | 12/04/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ GARCIA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GARCIA JESUS MARIA
Empresa: 3GS OBRAS Y REFORMAS SL
Liquidador Unico
- Gonzalez Garcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE141427, I/A 5 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-41
Empresa: 3GS OBRAS Y REFORMAS SL
Apoderado
- Gonzalez Garcia Jesus Maria
- Perez Gonzalez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE141427, I/A 5 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-41
Empresa: 3GS OBRAS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Gonzalez Garcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE141427, I/A 5 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-41
Empresa: SOLO JAMON IBERICO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 328060, I/A 4 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: SOLO JAMON IBERICO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Garcia Jesus Maria
- Gonzalez Garcia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 328060, I/A 4 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: SOLO JAMON IBERICO SL
Nuevo Socio Único
- Gonzalez Garcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 328060, I/A 4 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: 3GS OBRAS Y REFORMAS SL
Apoderado
- Gonzalez Garcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7495 , F 78, S 8, H SE141427, I/A 3 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-41
Empresa: ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SA
Apoderado
- Gonzalez Garcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43697 , F 172, S 8, H M 239101, I/A 93 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
Empresa: SECTOR 3-12 GUIJUELO SA
Administrador Mancomunado
- Borrego Sanchez Pedro Miguel
- Gonzalez Garcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 92, S 8, H SA 16852, I/A 5 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-37
Empresa: CANPIPORK SL
Consejero
- Gonzalez Garcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 170 , F 175, S 8, H SA 4219, I/A 37 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-37
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ GARCIA JESUS MARIA
Mostramos los datos de GONZALEZ GARCIA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GARCIA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos