2 BROTHERS PRODUCTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ DIEZ 22 - URBANIZACION LOS ARROYOS, NAVALQUEJIG
Municipio El Escorial
Provincia Madrid
Razón Social 2 BROTHERS PRODUCTIONS SL
CIF B85939668
Capital Social 20100.0 Euros
Actividad Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
Fecha de Constitución 09/04/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario O'donnell Gonzalez De Castejon Alfonso Pedro
VINCULACIONES DE 2 BROTHERS PRODUCTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 2 BROTHERS PRODUCTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
O'donnell Gonzalez De Castejon Alfonso Pedro | Socio Unico | 28/10/2013 | 30/07/2021 |
O'donnell Gonzalez De Castejon Alfonso Pedro | Administrador Unico | 28/10/2013 | 30/07/2021 |
O'donnell Gonzalez De Castejon Alfonso Pedro | Liquidador | 30/07/2021 | 30/07/2021 |
O'donnell Gonzalez De Castejon Jaime | Apoderado | 28/04/2010 | 30/07/2021 |
O'donnell Gonzalez De Castejon Jaime | Administrador Unico | 28/02/2011 | 28/10/2013 |
O'donnell Gonzalez De Castejon Alfonso Pedro | Administrador Unico | 28/04/2010 | 28/02/2011 |
ACTOS BORME DE 2 BROTHERS PRODUCTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 7 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 7 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 7 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 7 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 7 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
- C/ DIEZ 22 - URBANIZACION LOS ARROYOS, NAVALQUEJIG (ESCORIAL (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 6 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 5 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
- C/ HERMOSILLA 60 - 4º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 4 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 4 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 4 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28