O'DONNELL GONZALEZ DE CASTEJON ALFONSO PEDRO
Informe ejecutivo de O'DONNELL GONZALEZ DE CASTEJON ALFONSO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE O'DONNELL GONZALEZ DE CASTEJON ALFONSO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
2 BROTHERS PRODUCTIONS SL | Socio Unico | 28/10/2013 | 30/07/2021 |
2 BROTHERS PRODUCTIONS SL | Administrador Unico | 28/10/2013 | 30/07/2021 |
2 BROTHERS PRODUCTIONS SL | Liquidador | 30/07/2021 | 30/07/2021 |
2 BROTHERS PRODUCTIONS SL | Administrador Unico | 28/04/2010 | 28/02/2011 |
VINCULACIONES DE O'DONNELL GONZALEZ DE CASTEJON ALFONSO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE O'DONNELL GONZALEZ DE CASTEJON ALFONSO PEDRO
Empresa: 2 BROTHERS PRODUCTIONS SL
Liquidador
- O'donnell Gonzalez De Castejon Alfonso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 7 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: 2 BROTHERS PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- O'donnell Gonzalez De Castejon Alfonso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 7 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: 2 BROTHERS PRODUCTIONS SL
Socio Único
- O'donnell Gonzalez De Castejon Alfonso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 5 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: 2 BROTHERS PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- O'donnell Gonzalez De Castejon Alfonso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 16, S 8, H M 499482, I/A 4 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: 2 BROTHERS PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- O'donnell Gonzalez De Castejon Alfonso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 15, S 8, H M 499482, I/A 3 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-28
Empresa: 2 BROTHERS PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- O'donnell Gonzalez De Castejon Alfonso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 12, S 8, H M 499482, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-28
Información de O'DONNELL GONZALEZ DE CASTEJON ALFONSO PEDRO
Mostramos los datos de O'DONNELL GONZALEZ DE CASTEJON ALFONSO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de O'DONNELL GONZALEZ DE CASTEJON ALFONSO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos