15 RAMIREZ DE ARELLANO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Aragon, 330
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social 15 RAMIREZ DE ARELLANO SA
CIF A82025602
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario The Standard Life Assurance Company Of Europe Nede
VINCULACIONES DE 15 RAMIREZ DE ARELLANO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 15 RAMIREZ DE ARELLANO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonzi Paolo | Consejero | 04/01/2011 | 18/01/2017 |
Alonzi Paolo | Apoderado | 04/01/2011 | 18/01/2017 |
BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL | Liquidador | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Secretario | 05/03/2014 | 18/01/2017 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Consejero | 05/03/2014 | 18/01/2017 |
SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA | Apoderado | 04/01/2011 | 18/01/2017 |
Salamanca Cuevas Victor | Presidente | 05/03/2014 | 18/01/2017 |
Salamanca Cuevas Victor | Consejero | 05/03/2014 | 18/01/2017 |
Salamanca Cuevas Victor Marcelino | Representante | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
The Standard Life Assurance Company Of Europe Nede | Socio Unico | 11/11/2010 | 18/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE 15 RAMIREZ DE ARELLANO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28287 , F 128, S 8, H M 217674, I/A 16 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28287 , F 128, S 8, H M 217674, I/A 16 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28287 , F 128, S 8, H M 217674, I/A 16 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28287 , F 128, S 8, H M 217674, I/A 16 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28287 , F 128, S 8, H M 217674, I/A 15 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28287 , F 127, S 8, H M 217674, I/A 14 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13418 , F 146, S 8, H M 217674, I/A 13 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13418 , F 146, S 8, H M 217674, I/A 13 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13418 , F 146, S 8, H M 217674, I/A 13 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13418 , F 146, S 8, H M 217674, I/A 12 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28