SALAMANCA CUEVAS VICTOR MARCELINO
Informe ejecutivo de SALAMANCA CUEVAS VICTOR MARCELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALAMANCA CUEVAS VICTOR MARCELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAINFIELD INVESTMENTS HOLDING SA | Administrador Solidario | 28/04/2017 | 08/07/2022 |
PLIXXENT SL | Representante | 16/11/2018 | 06/06/2019 |
15 RAMIREZ DE ARELLANO SA | Representante | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
VINCULACIONES DE SALAMANCA CUEVAS VICTOR MARCELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAMANCA CUEVAS VICTOR MARCELINO
Empresa: LISTRA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
Representante
- Salamanca Cuevas Victor
- Salamanca Cuevas Victor Marcelino
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38153 , F 92, S 8, H M 678984, I/A 3 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-28
Empresa: LISTRA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
Representante
- Salamanca Cuevas Victor
- Salamanca Cuevas Victor Marcelino
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38153 , F 89, S 8, H M 678984, I/A 1 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Empresa: LUMICRI INVESTMENTS SA
Administrador Solidario
- AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL
- BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL
- Britto Leon Leonardo Jose
- SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA
- Salamanca Cuevas Victor Marcelino
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35857 , F 156, S 8, H M 644249, I/A 1 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Empresa: 15 RAMIREZ DE ARELLANO SA
Liquidador
Representante
- Salamanca Cuevas Victor Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28287 , F 128, S 8, H M 217674, I/A 16 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Información de SALAMANCA CUEVAS VICTOR MARCELINO
Mostramos los datos de SALAMANCA CUEVAS VICTOR MARCELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAMANCA CUEVAS VICTOR MARCELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos