ZUMARRAGA BILBAO EMILIO
Informe ejecutivo de ZUMARRAGA BILBAO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZUMARRAGA BILBAO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUMGARBI SOCIEDAD DE CARTERA SL | Presidente | 02/04/2012 | 02/02/2017 |
FUMGARBI SOCIEDAD DE CARTERA SL | Consejero | 02/04/2012 | 02/02/2017 |
FUMGARBI SL | Administrador Mancomunado | 20/08/2012 | 29/06/2016 |
FUMGARBI SL | Administrador Solidario | 20/08/2012 |
VINCULACIONES DE ZUMARRAGA BILBAO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUMARRAGA BILBAO EMILIO
Empresa: FUMGARBI SOCIEDAD DE CARTERA SL
Consejero
- Goiti Zumarraga Juan Manuel
- Zumarraga Bilbao Emilio
- Zumarraga Bilbao Juana
- Zumarraga Uribe Salvador
Presidente
- Zumarraga Bilbao Emilio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276 , F 159, S 8, H BI 60128, I/A 2 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-48
Empresa: FUMGARBI SL
Administrador Mancomunado
- Goiti Zumarraga Juan Manuel
- Zumarraga Bilbao Emilio
- Zumarraga Bilbao Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 176, S 8, H BI 264,B , I/ 4 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-48
Empresa: FUMGARBI SL
Administrador Mancomunado
- Goiti Zumarraga Juan Manuel
- Zumarraga Bilbao Emilio
- Zumarraga Bilbao Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 176, S 8, H BI 264,B , I/ 3 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48
Empresa: FUMGARBI SL
Administrador Solidario
- Goiti Balarortu Juan Manuel
- Zumarraga Bilbao Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 176, S 8, H BI 264,B , I/ 3 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48
Empresa: FUMGARBI SOCIEDAD DE CARTERA SL
Consejero
- Goiti Zumarraga Juan Manuel
- Zumarraga Bilbao Emilio
- Zumarraga Bilbao Juana
- Zumarraga Uribe Salvador
Presidente
- Zumarraga Bilbao Emilio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276 , F 159, S 8, H BI 60128, I/A 1 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-48
Información de ZUMARRAGA BILBAO EMILIO
Mostramos los datos de ZUMARRAGA BILBAO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUMARRAGA BILBAO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos