GOITI ZUMARRAGA JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de GOITI ZUMARRAGA JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOITI ZUMARRAGA JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUMGARBI SOCIEDAD DE CARTERA SL | Administrador Mancomunado | 02/02/2017 | |
FUMGARBI SL | Administrador Mancomunado | 29/06/2016 |
VINCULACIONES DE GOITI ZUMARRAGA JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOITI ZUMARRAGA JUAN MANUEL
Empresa: FUMGARBI SOCIEDAD DE CARTERA SL
Administrador Mancomunado
- Goiti Zumarraga Juan Manuel
- Zumarraga Uribe Iñigo
- Zumarraga Uribe Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276 , F 159, S 8, H BI 60128, I/A 2 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-48
Empresa: FUMGARBI SOCIEDAD DE CARTERA SL
Consejero
- Goiti Zumarraga Juan Manuel
- Zumarraga Bilbao Emilio
- Zumarraga Bilbao Juana
- Zumarraga Uribe Salvador
Presidente
Secretario
- Goiti Zumarraga Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276 , F 159, S 8, H BI 60128, I/A 2 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-48
Empresa: FUMGARBI SL
Administrador Mancomunado
- Goiti Zumarraga Juan Manuel
- Zumarraga Uribe Iñigo
- Zumarraga Uribe Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 176, S 8, H BI 264,B , I/ 4 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-48
Empresa: FUMGARBI SL
Administrador Mancomunado
- Goiti Zumarraga Juan Manuel
- Zumarraga Bilbao Emilio
- Zumarraga Bilbao Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 176, S 8, H BI 264,B , I/ 4 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-48
Empresa: FUMGARBI SL
Administrador Mancomunado
- Goiti Zumarraga Juan Manuel
- Zumarraga Bilbao Emilio
- Zumarraga Bilbao Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 176, S 8, H BI 264,B , I/ 3 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48
Empresa: FUMGARBI SOCIEDAD DE CARTERA SL
Consejero
- Goiti Zumarraga Juan Manuel
- Zumarraga Bilbao Emilio
- Zumarraga Bilbao Juana
- Zumarraga Uribe Salvador
Presidente
Secretario
- Goiti Zumarraga Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276 , F 159, S 8, H BI 60128, I/A 1 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-48
Información de GOITI ZUMARRAGA JUAN MANUEL
Mostramos los datos de GOITI ZUMARRAGA JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOITI ZUMARRAGA JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos