ZUBIRI CEARRA MIKEL
Informe ejecutivo de ZUBIRI CEARRA MIKEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZUBIRI CEARRA MIKEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA SA | Presidente | 18/07/2023 | |
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA SA | Consejero | 21/08/2012 |
VINCULACIONES DE ZUBIRI CEARRA MIKEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUBIRI CEARRA MIKEL
Presidente
- Zubiri Cearra Mikel
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 87, S 8, H BI 356,A , I/ 53 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-48
Presidente
Secretario
- Zubiri Cearra Mikel
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 87, S 8, H BI 356,A , I/ 53 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-48
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Zubiri Cearra Mikel
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 87, S 8, H BI 356,A , I/ 52 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-48
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 63, S 8, H BI 356,A , I/ 44 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-48
Presidente
Secretario
- Zubiri Cearra Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 63, S 8, H BI 356,A , I/ 44 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 61, S 8, H BI 356,A , I/ 34 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-48
Información de ZUBIRI CEARRA MIKEL
Mostramos los datos de ZUBIRI CEARRA MIKEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUBIRI CEARRA MIKEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos