AZPIAZU ALONSO URQUIJO AGUSTIN ANGEL
Informe ejecutivo de AZPIAZU ALONSO URQUIJO AGUSTIN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AZPIAZU ALONSO URQUIJO AGUSTIN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA SA | Vicepresidente | 18/07/2023 | |
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA SA | Consejero | 21/08/2012 |
VINCULACIONES DE AZPIAZU ALONSO URQUIJO AGUSTIN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZPIAZU ALONSO URQUIJO AGUSTIN ANGEL
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Azpiazu Alonso Urquijo Agustin Angel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 87, S 8, H BI 356,A , I/ 53 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-48
Presidente
- Azpiazu Alonso Urquijo Agustin Angel
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 87, S 8, H BI 356,A , I/ 53 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-48
Consejero Delegado
Consejero
- Azpiazu Alonso Urquijo Agustin Angel
- ESCRITORIO ALA SL
- INVERSIONES ONDIZ SL
- Kraus Wilhelm
- Mencia Beitia Danel
- Zubiri Cearra Bingen
- Zubiri Cearra Mikel
Presidente
- Azpiazu Alonso Urquijo Agustin Angel
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 87, S 8, H BI 356,A , I/ 52 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-48
Consejero Delegado
Consejero
- Azpiazu Alonso Urquijo Agustin Angel
- Azpiazu Alonso Urquijo Wenceslao
- INVERSIONES ONDIZ SL
- Kraus Wilhelm
- Mencia Beitia Daniel
- Zubiri Cearra Bingen
- Zubiri Cearra Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 63, S 8, H BI 356,A , I/ 44 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-48
Presidente
- Azpiazu Alonso Urquijo Agustin Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 63, S 8, H BI 356,A , I/ 44 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-48
Presidente
Secretario
- Azpiazu Alonso Urquijo Agustin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 63, S 8, H BI 356,A , I/ 44 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-48
Secretario
- Azpiazu Alonso Urquijo Agustin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 62, S 8, H BI 356,A , I/ 38 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-48
Consejero
- Azpiazu Alonso Urquijo Agustin Angel
- Azpiazu Alonso Urquijo Wenceslao
- INVERSIONES ONDIZ SL
- Kraus Wilhelm
- Mencia Beitia Pedro Jose
- Zubiri Cearra Bingen
- Zubiri Cearra Mikel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 61, S 8, H BI 356,A , I/ 34 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-48
Información de AZPIAZU ALONSO URQUIJO AGUSTIN ANGEL
Mostramos los datos de AZPIAZU ALONSO URQUIJO AGUSTIN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZPIAZU ALONSO URQUIJO AGUSTIN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos