ZORRILLA BRIONES SONIA
Informe ejecutivo de ZORRILLA BRIONES SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZORRILLA BRIONES SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICACIONES OPERA XXI SA | Secretario | 28/12/2009 | |
EDIFICACIONES OPERA XXI SA | Consejero | 28/12/2009 |
VINCULACIONES DE ZORRILLA BRIONES SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZORRILLA BRIONES SONIA
Empresa: MATEGAR SA
Consejero
- Martinez Martinez Juan Manuel
- Zorrilla Briones Sonia
- Zorrilla Bustamante Manuel
Presidente
Secretario
- Zorrilla Briones Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4856 , F 117, S 8, H M 79750, I/A 18 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: MATEGAR SA
Consejero
- Martinez Martinez Juan Manuel
- Zorrilla Briones Sonia
- Zorrilla Bustamante Manuel
Presidente
Secretario
- Zorrilla Briones Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4856 , F 117, S 8, H M 79750, I/A 17 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: MATEGAR SA
Consejero
- Zorrilla Briones Sonia
Secretario
- Zorrilla Briones Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4856 , F 116, S 8, H M 79750, I/A 16 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Empresa: MATEGAR SA
Consejero
- Martin Calles Luis Miguel
- Zorrilla Briones Sonia
Secretario
- Zorrilla Briones Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4856 , F 114, S 8, H M 79750, I/A 11 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-28
Empresa: EDIFICACIONES OPERA XXI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Martin Calles Luis Miguel
- Zorrilla Briones Sergio Carmelo
- Zorrilla Briones Sonia
Presidente
Secretario
- Zorrilla Briones Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16934 , F 116, S 8, H M 289594, I/A 5 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-28
Información de ZORRILLA BRIONES SONIA
Mostramos los datos de ZORRILLA BRIONES SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZORRILLA BRIONES SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos