MARTIN CALLES LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de MARTIN CALLES LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN CALLES LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICACIONES OPERA XXI SA | Consejero | 28/12/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN CALLES LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN CALLES LUIS MIGUEL
Empresa: CONSTRUCCIONES LACRAM SL
Liquidador Unico
- Martin Calles Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 207, S 8, H GU 8341, I/A 3 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-19
Empresa: CONSTRUCCIONES LACRAM SL
Administrador Unico
- Martin Calles Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 207, S 8, H GU 8341, I/A 2 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-19
Empresa: MATEGAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4856 , F 116, S 8, H M 79750, I/A 16 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Empresa: EDIFICACIONES OPERA XXI SA
Apoderado Solidario
- Martin Calles Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16934 , F 118, S 8, H M 289594, I/A 9 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Empresa: MATEGAR SA
Apoderado Solidario
- Martin Calles Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4856 , F 116, S 8, H M 79750, I/A 15 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Empresa: CONSTRUCCIONES LACRAM SL
Administrador Unico
- Martin Calles Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 205, S 8, H GU 8341, I/A 1 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-19
Empresa: MATEGAR SA
Apoderado Solidario
- Martin Calles Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4856 , F 114, S 8, H M 79750, I/A 12 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-28
Empresa: EDIFICACIONES OPERA XXI SA
Apoderado Solidario
- Martin Calles Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16934 , F 116, S 8, H M 289594, I/A 6 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-28
Empresa: MATEGAR SA
Consejero
- Martin Calles Luis Miguel
- Zorrilla Briones Sonia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4856 , F 114, S 8, H M 79750, I/A 11 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-28
Empresa: EDIFICACIONES OPERA XXI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Martin Calles Luis Miguel
- Zorrilla Briones Sergio Carmelo
- Zorrilla Briones Sonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16934 , F 116, S 8, H M 289594, I/A 5 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-28
Información de MARTIN CALLES LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de MARTIN CALLES LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN CALLES LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos