ZERNECKE GRACIA UDO
Informe ejecutivo de ZERNECKE GRACIA UDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE ZERNECKE GRACIA UDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZERNECKE GRACIA UDO
Empresa: FERROMETAL PERFILES SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4728, L 2038, F 213, S 8, H V 31041, I/A 45 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-46
Empresa: EBIN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14629 , F 190, S 8, H M 86529, I/A 40 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
Empresa: EZPELETA PLASTIVAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 34, S 8, H VI 14976, I/A 28 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-01
Empresa: EZPELETA PLASTIVAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Conde Del Rio Manuel
- Zernecke Gracia Udo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4949 , F 205, S 8, H BI 52381, I/A 10 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-48
Empresa: EZPELETA PLASTIVAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4949 , F 205, S 8, H BI 52381, I/A 10 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-48
Información de ZERNECKE GRACIA UDO
Mostramos los datos de ZERNECKE GRACIA UDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZERNECKE GRACIA UDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos