EZPELETA PLASTIVAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Vitorialanda, 4
Código Postal 01010
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social EZPELETA PLASTIVAL SA
CIF A46015335
Capital Social 2454362.6 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EZPELETA PLASTIVAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EZPELETA PLASTIVAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADINCO ADMINISTRACION E INTERVENCION SL | Administrador Concursal | 14/08/2014 | 01/06/2021 |
Aparicio Astorquiza Miguel Angel | Apoderado | 17/08/2010 | 01/06/2021 |
Aparicio Astorquiza Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 06/06/2011 | 01/06/2021 |
Aparicio Astorquiza Miguel Angel | Apoderado | 19/10/2010 | 01/06/2021 |
Aparicio Astorquiza Miguel Angel | Apoderado | 18/10/2010 | 01/06/2021 |
Armbruster Born Ricardo Yaukuma | Apoderado | 15/11/2011 | 01/06/2021 |
De La Fuente Cosio Jesus Angel | Apoderado Mancomunado | 06/06/2011 | 01/06/2021 |
De La Fuente Cosio Jesus Angel | Apoderado | 19/10/2010 | 01/06/2021 |
Diaz Sanchez Luis Joaquin | Apoderado | 17/08/2010 | 01/06/2021 |
Diaz Sanchez Luis Joaquin | Apoderado Mancomunado | 06/06/2011 | 01/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EZPELETA PLASTIVAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 73, S 8, H VI 14976, I/A 40 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EZPELETA PLASTIVAL SA
Nif:A46015335
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VITORIA- GASTEIZ
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:26/02/2021
Número Procedimiento Concursal:296/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1546
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-14976
Inscripción:
40
Fecha Inscripción01/06/2021
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 73, S 8, H VI 14976, I/A 40 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EZPELETA PLASTIVAL SA
Nif:A46015335
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:17/09/2015
Número Procedimiento Concursal:296/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1546
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-14976
Inscripción:
39
Fecha Inscripción12/02/2016
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 73, S 8, H VI 14976, I/A 39 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-01
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 73, S 8, H VI 14976, I/A 38 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EZPELETA PLASTIVAL SA
Nif:A46015335
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:17/02/2015
Número Procedimiento Concursal:296/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1546
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-14976
Inscripción:
38
Fecha Inscripción14/01/2016
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 73, S 8, H VI 14976, I/A 38 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-01
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 73, S 8, H VI 14976, I/A 38 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EZPELETA PLASTIVAL SA
Nif:A46015335
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:13/05/2014
Número Procedimiento Concursal:296/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1546
Libro:
0
Folio:
72
Hoja:
8-14976
Inscripción:
37
Fecha Inscripción14/08/2014
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 72, S 8, H VI 14976, I/A 37 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EZPELETA PLASTIVAL SA
Nif:A46015335
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:13/05/2014
Número Procedimiento Concursal:296/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1546
Libro:
0
Folio:
72
Hoja:
8-14976
Inscripción:
37
Fecha Inscripción14/08/2014
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 72, S 8, H VI 14976, I/A 37 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-01
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 72, S 8, H VI 14976, I/A 36 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-01
- El consejero " EBIN, S.A." designa como su persona física representante en dicho cargo a Don Marcos David Khale Armbruster.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 40, S 8, H VI 14976, I/A 35 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-01