ZARZOSO BONET ISIDRO
Informe ejecutivo de ZARZOSO BONET ISIDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE ZARZOSO BONET ISIDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARZOSO BONET ISIDRO
Empresa: NB DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SA
Consejero
Presidente
- Zarzoso Bonet Isidro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673, L 240, F 55, S 8, H CS 6516, I/A 12 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-12
Empresa: REALONDA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956, L 521, F 62, S 8, H CS 2519, I/A 43 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
- Zarzoso Bonet Isidro
Consejero
- Zarzoso Bonet Isidro
Secretario
- Zarzoso Bonet Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 55, S 8, H CS 5943, I/A 58 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
- Zarzoso Bonet Isidro
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- Ballester Porcar Juan Antonio
- Marti Huguet Salvador
- ONDA 2.001 SA
- Zarzoso Bonet Isidro
Presidente
Secretario
- Zarzoso Bonet Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 54, S 8, H CS 5943, I/A 56 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
- Zarzoso Bonet Isidro
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- Ballester Porcar Juan Antonio
- Marti Huguet Salvador
- Zarzoso Bonet Isidro
Presidente
Secretario
- Zarzoso Bonet Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 54, S 8, H CS 5943, I/A 56 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-12
Empresa: NB DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SA
Consejero
Presidente
- Zarzoso Bonet Isidro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673, L 240, F 54, S 8, H CS 6516, I/A 11 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
- Zarzoso Bonet Isidro
Secretario
- Zarzoso Bonet Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 53, S 8, H CS 5943, I/A 53 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- Ballester Porcar Juan
- Marti Huguet Salvador
- Piñon Gaya Joaquin
- Zarzoso Bonet Isidro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 53, S 8, H CS 5943, I/A 52 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- Ballester Porcar Juan
- Marti Huguet Salvador
- Piñon Gaya Joaquin
- Zarzoso Bonet Isidro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 53, S 8, H CS 5943, I/A 52 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-12
Empresa: REALONDA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956, L 521, F 59, S 8, H CS 2519, I/A 34 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-12
VER MAS ACTOS
Información de ZARZOSO BONET ISIDRO
Mostramos los datos de ZARZOSO BONET ISIDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARZOSO BONET ISIDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos