AGUILELLA ARRANDO JOSE
Informe ejecutivo de AGUILELLA ARRANDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE AGUILELLA ARRANDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILELLA ARRANDO JOSE
Empresa: VERNIS SA
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- AZULINDUS MARTI SA
- Ballester Porcar Juan Antonio
- ONDA 2.001 SA
- REALONDA SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 57, S 8, H CS 5943, I/A 65 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- AZULINDUS MARTI SA
- Ballester Porcar Juan Antonio
- ONDA 2.001 SA
- REALONDA SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 57, S 8, H CS 5943, I/A 65 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- AZULINDUS MARTI SA
- Ballester Porcar Juan Antonio
- ONDA 2.001 SA
- REALONDA SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 55, S 8, H CS 5943, I/A 61 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- Ballester Porcar Juan Antonio
- Marti Huguet Salvador
- ONDA 2.001 SA
- REALONDA SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 55, S 8, H CS 5943, I/A 61 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- Ballester Porcar Juan Antonio
- Marti Huguet Salvador
- ONDA 2.001 SA
- Zarzoso Bonet Isidro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 54, S 8, H CS 5943, I/A 56 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- Ballester Porcar Juan Antonio
- Marti Huguet Salvador
- Zarzoso Bonet Isidro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 54, S 8, H CS 5943, I/A 56 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- Ballester Porcar Juan
- Marti Huguet Salvador
- Piñon Gaya Joaquin
- Zarzoso Bonet Isidro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 53, S 8, H CS 5943, I/A 52 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- Ballester Porcar Juan
- Marti Huguet Salvador
- Piñon Gaya Joaquin
- Zarzoso Bonet Isidro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402, L 964, F 53, S 8, H CS 5943, I/A 52 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-12
Empresa: VERNIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilella Arrando Jose
- Ballester Porcar Juan
- Marti Huguet Salvador
- Piñon Gaya Joaquin
- Zarzoso Bonet Isidro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652, L 219, F 175, S 8, H CS 5943, I/A 49 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-12
Información de AGUILELLA ARRANDO JOSE
Mostramos los datos de AGUILELLA ARRANDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILELLA ARRANDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos