ZARRANZ DOMENECH GUILLERMO
Informe ejecutivo de ZARRANZ DOMENECH GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ZARRANZ DOMENECH GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEDERICO DOMENECH SA | Consejero | 26/11/2019 | |
ESPIROU 2019 SL | Secretario | 07/03/2019 | |
ESPIROU 2019 SL | Consejero | 07/03/2019 | |
INVERSIONES ZADOGUI SL | Socio Unico | 18/12/2018 | |
INVERSIONES ZADOGUI SL | Administrador Unico | 18/12/2018 | |
SOCIEDAD IBERICA EDIFICACION Y PROMOCION SL | Administrador Solidario | 01/12/2016 | |
TALLER DE EDITORES SA | Representante | 28/12/2011 |
VINCULACIONES DE ZARRANZ DOMENECH GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARRANZ DOMENECH GUILLERMO
Empresa: BEIERTRAS 2018 SL
Consejero
- Burriel Eymar Maria Gloria
- Zarranz Burriel Maria Gloria
- Zarranz Domenech Guillermo
Presidente
- Zarranz Domenech Guillermo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10461, L 7742, F 174, S 8, H V 180707, I/A 6 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-46
Empresa: FEDERICO DOMENECH SA
Consejero
- Enriquez Nistal Luis
- Zarranz Burriel Guillermo
- Zarranz Domenech Gonzalo
- Zarranz Domenech Guillermo
- Zarranz Niederleytner Inmaculada
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 208, S 8, H V 36941, I/A 103 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-46
Empresa: FEDERICO DOMENECH SA
Consejero
- Enriquez Nistal Luis
- Zarranz Burriel Guillermo
- Zarranz Domenech Gonzalo
- Zarranz Domenech Guillermo
- Zarranz Niederleytner Inmaculada
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 208, S 8, H V 36941, I/A 103 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-46
Empresa: CH MONTFERRER SL
Consejero
- Adiego Roig Luis Javier
- Zarranz Burriel Maria Gloria
- Zarranz Domenech Guillermo
Presidente
Secretario
- Zarranz Domenech Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9638, L 6920, F 175, S 8, H V 154247, I/A 12 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-46
Empresa: ESPIROU 2019 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Adiego Bonet Mercedes
- Zarranz Burriel Guillermo
- Zarranz Burriel Maria Gloria
- Zarranz Domenech Guillermo
Presidente
Secretario
- Zarranz Domenech Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10638, L 7919, F 51, S 8, H V 186603, I/A 1 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
Empresa: INVERSIONES ZADOGUI SL
Administrador Unico
- Zarranz Domenech Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10591, L 7872, F 71, S 8, H V 185130, I/A 1 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-46
Empresa: INVERSIONES ZADOGUI SL
Socio Único
- Zarranz Domenech Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10591, L 7872, F 71, S 8, H V 185130, I/A 1 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-46
Empresa: BEIERTRAS 2018 SL
Consejero
- Burriel Eymar Maria Gloria
- Zarranz Burriel Maria Gloria
- Zarranz Domenech Guillermo
Presidente
- Zarranz Domenech Guillermo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10461, L 7742, F 172, S 8, H V 180707, I/A 4 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-46
Empresa: FEDERICO DOMENECH SA
Presidente
- Zarranz Domenech Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 205, S 8, H V 36941, I/A 99 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-46
Administrador Solidario
- Zarranz Domenech Gonzalo
- Zarranz Domenech Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5181, L 2489, F 218, S 8, H V 41090, I/A 21 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-46
VER MAS ACTOS
Información de ZARRANZ DOMENECH GUILLERMO
Mostramos los datos de ZARRANZ DOMENECH GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARRANZ DOMENECH GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos