ZARRANZ BURRIEL MARIA GLORIA
Informe ejecutivo de ZARRANZ BURRIEL MARIA GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZARRANZ BURRIEL MARIA GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPIROU 2019 SL | Presidente | 07/03/2019 | |
ESPIROU 2019 SL | Consejero | 07/03/2019 | |
CH MONTFERRER SL | Vicesecret. | 17/07/2013 |
VINCULACIONES DE ZARRANZ BURRIEL MARIA GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARRANZ BURRIEL MARIA GLORIA
Empresa: BEIERTRAS 2018 SL
Consejero
- Burriel Eymar Maria Gloria
- Zarranz Burriel Maria Gloria
- Zarranz Domenech Guillermo
Presidente
Secretario
- Zarranz Burriel Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10461, L 7742, F 174, S 8, H V 180707, I/A 6 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-46
Empresa: CH MONTFERRER SL
Consejero
- Adiego Roig Luis Javier
- Zarranz Burriel Maria Gloria
- Zarranz Domenech Guillermo
Presidente
- Zarranz Burriel Maria Gloria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9638, L 6920, F 175, S 8, H V 154247, I/A 12 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-46
Empresa: ESPIROU 2019 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Adiego Bonet Mercedes
- Zarranz Burriel Guillermo
- Zarranz Burriel Maria Gloria
- Zarranz Domenech Guillermo
Presidente
- Zarranz Burriel Maria Gloria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10638, L 7919, F 51, S 8, H V 186603, I/A 1 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
Empresa: BEIERTRAS 2018 SL
Consejero
- Burriel Eymar Maria Gloria
- Zarranz Burriel Maria Gloria
- Zarranz Domenech Guillermo
Presidente
Secretario
- Zarranz Burriel Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10461, L 7742, F 172, S 8, H V 180707, I/A 4 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-46
Empresa: SAINT TIMOTHY ESCUELA INFANTIL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Burriel Eymar Gloria
- Guarch Fernandez Jose Maria
- Herrero Folch Maria Cruz
- Ribera Ferran Pedro
- Sanchez Marchori Mar
- Zarranz Burriel Maria Gloria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8647, L 5934, F 76, S 8, H V 120654, I/A 2 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-46
Empresa: CH MONTFERRER SL
Presidente
- Zarranz Burriel Maria Gloria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9638, L 6920, F 166, S 8, H V 154247, I/A 4 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-46
Empresa: CH MONTFERRER SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Adiego Bonet Mercedes
- Porosniuc Petru
- Zarranz Burriel Guillermo
- Zarranz Burriel Luis
- Zarranz Burriel Maria Gloria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Zarranz Burriel Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9638, L 6920, F 165, S 8, H V 154247, I/A 3 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-46
Información de ZARRANZ BURRIEL MARIA GLORIA
Mostramos los datos de ZARRANZ BURRIEL MARIA GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARRANZ BURRIEL MARIA GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos