ZARDOYA SANTOS JORGE
Informe ejecutivo de ZARDOYA SANTOS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZARDOYA SANTOS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLACKHORSE LAW SL | Administrador Unico | 03/05/2024 | |
AYALA Y COLINAS SL | Liquidador Concursal | 18/07/2012 |
VINCULACIONES DE ZARDOYA SANTOS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARDOYA SANTOS JORGE
Empresa: BLACKHORSE LAW SL
Administrador Unico
- Zardoya Santos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 214, S 8, H NA 43047, I/A 1 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-31
Empresa: INGESPORT SL
Liquidador Concursal
- Zardoya Santos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 99, S 8, H NA 2892, I/A 24 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-31
Empresa: INGESPORT SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:D& VICTORIA RUBIO JIMENEZ
Fecha de Resolución:03/10/2012
Número Procedimiento Concursal:340/2012
Datos Registrales:
Tomo:
603
Libro:
0
Folio:
98
Hoja:
8-2892
Inscripción:
B
Fecha Inscripción24/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 98, S 8, H NA 2892, I/A B (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-31
Empresa: INGESPORT SL
Liquidador Concursal
- Zardoya Santos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 98, S 8, H NA 2892, I/A B (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-31
Empresa: INGESPORT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INGESPORT SL
Nif:B31373202
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Zardoya Santos Jorge
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:D& VICTORIA RUBIO JIMENEZ
Fecha de Resolución:03/10/2012
Número Procedimiento Concursal:340/2012
Datos Registrales:
Tomo:
603
Libro:
0
Folio:
98
Hoja:
8-2892
Inscripción:
21
Fecha Inscripción24/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 98, S 8, H NA 2892, I/A 21 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-31
Empresa: AYALA Y COLINAS SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:DOÑA SILVIA OLDRINI RESIDENTI
Fecha de Resolución:03/05/2011
Número Procedimiento Concursal:308/2011
Datos Registrales:
Tomo:
974
Libro:
0
Folio:
114
Hoja:
8-19640
Inscripción:
B
Fecha Inscripción18/07/2012
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 114, S 8, H NA 19640, I/A B (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-31
Empresa: AYALA Y COLINAS SL
Liquidador Concursal
- Zardoya Santos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 114, S 8, H NA 19640, I/A B (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-31
Empresa: AYALA Y COLINAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AYALA Y COLINAS SL
Nif:B31783335
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Zardoya Santos Jorge
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:DOÑA SILVIA OLDRINI RESIDENTI
Fecha de Resolución:03/05/2011
Número Procedimiento Concursal:308/2011
Datos Registrales:
Tomo:
974
Libro:
0
Folio:
114
Hoja:
8-19640
Inscripción:
7
Fecha Inscripción19/09/2011
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 114, S 8, H NA 19640, I/A 7 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-31
Información de ZARDOYA SANTOS JORGE
Mostramos los datos de ZARDOYA SANTOS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARDOYA SANTOS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos