ZARAGOZA HERRERA RODRIGO
Informe ejecutivo de ZARAGOZA HERRERA RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZARAGOZA HERRERA RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEIERSDORF MANUFACTURING TRES CANTOS SL | Apoderado Mancomunado | 21/01/2021 | |
BEIERSDORF MANUFACTURING TRES CANTOS SL | Apoderado Mancomunado | 04/10/2018 | 21/01/2021 |
BEIERSDORF MANUFACTURING TRES CANTOS SL | Apoderado Mancomunado | 10/01/2018 | 21/01/2021 |
BEIERSDORF MANUFACTURING TRES CANTOS SL | Apoderado Mancomunado | 04/10/2017 | 10/01/2018 |
VINCULACIONES DE ZARAGOZA HERRERA RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARAGOZA HERRERA RODRIGO
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Meyer Jesco
- Zaragoza Herrera Rodrigo
- Zaragoza Herrera Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37183 , F 216, S 8, H M 491734, I/A 39 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37183 , F 211, S 8, H M 491734, I/A 35 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Espinosa Arellano Juan Carlos
- Fabero Mijarra Yolanda
- Quijada Garaballu Javier
- Toledano Escalona Luis Eduardo
- Zaragoza Herrera Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35132 , F 109, S 8, H M 491734, I/A 32 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35132 , F 109, S 8, H M 491734, I/A 32 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Espinosa Arellano Juan Carlos
- Fabero Mijarra Yolanda
- Quijada Garaballu Javier
- Toledano Escalona Luis Eduardo
- Zaragoza Herrera Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35132 , F 106, S 8, H M 491734, I/A 30 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Información de ZARAGOZA HERRERA RODRIGO
Mostramos los datos de ZARAGOZA HERRERA RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARAGOZA HERRERA RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos