GARRIDO GUZMAN MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de GARRIDO GUZMAN MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARRIDO GUZMAN MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEIERSDORF MANUFACTURING TRES CANTOS SL | Apoderado | 03/02/2024 | |
CHUBB IBERIA SL | Apoderado | 27/10/2023 | |
BEIERSDORF MANUFACTURING TRES CANTOS SL | Apoderado Mancomunado | 08/11/2022 | |
BEIERSDORF MANUFACTURING TRES CANTOS SL | Apoderado Mancomunado | 04/10/2018 | |
BEIERSDORF MANUFACTURING TRES CANTOS SL | Apoderado | 12/04/2018 |
VINCULACIONES DE GARRIDO GUZMAN MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO GUZMAN MARIA EUGENIA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garrido Guzman Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491734, I/A 56 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46063 , F 12, S 8, H M 491734, I/A 52 (03/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: CHUBB IBERIA SL
Apoderado
- Antiñolo Braun Gonzalo
- Garrido Guzman Maria Eugenia
- Mate Mendez Jose-antonio
- Perez Domiinguez Sergio
- Sarasa Rodriguez Hector-german
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43332 , F 67, S 8, H M 273549, I/A 23 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Fabero Mijarra Yolanda
- Garrido Guzman Maria Eugenia
- Garrido Guzman Maria Eugenia
- Garrido Guzman Maria Eugenia
- Keith Filkin Richard
- Muñoz Boza Luis Jose
- Quijada Garaballu Javier
- Schulz Malte
- Schulz Malte
- Stephan Patrick Frank
- Stephan Patrick Frank
- Stephan Patrick Frank
- Toledano Escalona Luis Eduardo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37183 , F 220, S 8, H M 491734, I/A 46 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37183 , F 211, S 8, H M 491734, I/A 35 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Apoderado
- Garrido Guzman Maria Eugenia
- Legrand Johannes
- Marchante Rodriguez Sebastian
- Marchante Rodriguez Sebastian
- Meyer Jesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35132 , F 113, S 8, H M 491734, I/A 34 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garrido Guzman Maria Eugenia
- Legrand Johannes
- Meyer Jesco
- Muñoz Boza Luis Jose
- Villegas Miramontes Mireya Ivonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35132 , F 109, S 8, H M 491734, I/A 32 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garrido Guzman Maria Eugenia
- Jimenez Perez Carlos
- Jimenez Perez Carlos
- Jimenez Perez Rafael Carlos
- Meyer Jesco
- Muñoz Boza Luis Jose
- Villegas Miramontes Mireya Ivonne
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35132 , F 109, S 8, H M 491734, I/A 32 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garrido Guzman Maria Eugenia
- Legrand Johannes
- Meyer Jesco
- Muñoz Boza Luis Jose
- Villegas Miramontes Mireya Ivonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35132 , F 106, S 8, H M 491734, I/A 30 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Empresa: RECALL INFORMATION MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garrido Guzman Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27959 , F 199, S 8, H M 294353, I/A 51 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
VER MAS ACTOS
Información de GARRIDO GUZMAN MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de GARRIDO GUZMAN MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO GUZMAN MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos