ZAPATERO GAVIRA JESUS
Informe ejecutivo de ZAPATERO GAVIRA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAPATERO GAVIRA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VICTOR QUIRALTE SL | Administrador Concursal | 02/01/2013 | 08/07/2021 |
VINCULACIONES DE ZAPATERO GAVIRA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAPATERO GAVIRA JESUS
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VICTOR QUIRALTE SL
Nif:B13421458
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Zapatero Gavira Jesus
Juzgado:JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Y DE LO MERCANTIL DE CIUDAD REAL
Número:4
Juez / Ponente:GARCIA BENITEZ, MARIA DOLORES
Fecha de Resolución:04/10/2012
Número Procedimiento Concursal:0000463/2011
Datos Registrales:
Tomo:
401
Libro:
0
Folio:
51
Hoja:
8-15679
Inscripción:
4
Fecha Inscripción08/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Ciudad Real
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 51, S 8, H CR 15679, I/A 4 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-13
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VICTOR QUIRALTE SL
Nif:B13421458
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Zapatero Gavira Jesus
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA E INSTRUCCION Y DE LO MERCANTIL DE CIUDAD REAL
Número:4
Juez / Ponente:GARCIA BENITEZ, MARIA DOLORES
Fecha de Resolución:04/10/2012
Número Procedimiento Concursal:0000463/2011
Datos Registrales:
Tomo:
401
Libro:
0
Folio:
50
Hoja:
8-15679
Inscripción:
3
Fecha Inscripción02/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Ciudad Real
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 50, S 8, H CR 15679, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-13
Información de ZAPATERO GAVIRA JESUS
Mostramos los datos de ZAPATERO GAVIRA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAPATERO GAVIRA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos