ZAMORANO MONTAGUT VICENTE
Informe ejecutivo de ZAMORANO MONTAGUT VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ZAMORANO MONTAGUT VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AULA TORO SL | Administrador Unico | 19/03/2024 | |
ONETORO TV SPN SL | Apoderado | 01/12/2023 | |
FOOTBALL NEWCO 18 SL | Apoderado | 16/10/2023 | |
HISPALIS BIOLAB SL | Administrador Solidario | 08/05/2023 | |
AXON PARTNERS GROUP SA | Apoderado Solidario | 07/07/2022 | |
HISPALENSE DE ADITIVOS SL | Socio Unico | 05/05/2016 | |
HISPALENSE DE ADITIVOS SL | Administrador Unico | 05/05/2016 | |
KYRA DISEÑOS SL | Administrador Solidario | 04/05/2015 | |
VAYZA CONSULTING SL | Administrador Solidario | 28/06/2010 |
VINCULACIONES DE ZAMORANO MONTAGUT VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMORANO MONTAGUT VICENTE
Empresa: AULA TORO SL
Administrador Unico
- Zamorano Montagut Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42443 , F 23, S 8, H M 751114, I/A 3 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: FOOTBALL NEWCO 18 SL
Consejero
- Zamorano Montagut Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45740 , F 172, S 8, H M 672095, I/A 8 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Empresa: URBAN BIOFOOD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Leon Castillejo Alfonso Juan
- Kallinis Dimitri
- Velazquez De Cuellar Paracchi Francisco Miguel
- Zamorano Montagut Vicente
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36663 , F 75, S 8, H M 446861, I/A 27 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: ALTA STREAM SL
Apoderado
- Zamorano Montagut Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7436 , F 204, S 8, H SE140037, I/A 10 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-41
Empresa: DAILY FOOD VENTURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Martinez De Irujo Hohenlohe-langenburg Javier
- Zamorano Montagut Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 195, S 8, H M 731915, I/A 7 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: FOOTBALL NEWCO 18 SL
Apoderado
- Morales Escobar Mauricio Santiago
- Salvador Olea Enrique
- Velazquez De Cuellar Paracchi Francisco Miguel
- Zamorano Montagut Vicente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37725 , F 139, S 8, H M 672095, I/A 6 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-28
Empresa: FOOTBALL NEWCO 18 SL
Apoderado
- Israel Garzon Moises
- Morales Escobar Mauricio Santiago
- Velazquez Cuellar Paracchi Francisco Miguel
- Zamorano Montagut Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37725 , F 139, S 8, H M 672095, I/A 6 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-28
Empresa: FOOTBALL NEWCO 18 SL
Apoderado
- Israel Garzon Moises
- Morales Escobar Mauricio Santiago
- Velazquez Cuellar Paracchi Francisco Miguel
- Zamorano Montagut Vicente
Consejero
- ACE Y TIE SERVICIOS Y PROMOCIONES SL
- CHAPMAN FOOTBALL INVESTMENT GROUP SA
- Morales Escobar Mauricio Santiago
- Zamorano Montagut Vicente
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37725 , F 136, S 8, H M 672095, I/A 5 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-28
Empresa: URBAN BIOFOOD SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36663 , F 73, S 8, H M 446861, I/A 25 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: HEALTHY FOOD VENTURES SL
Consejero
Presidente
Representante
- De Leon Castillejo Alfonso Juan
- Martinez De Irujo Hohenlohe Javier
- Velazquez Cuellar Paracchi Francisco Miguel
- Zamorano Montagut Vicente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39102 , F 204, S 8, H M 694714, I/A 9 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
VER MAS ACTOS
Información de ZAMORANO MONTAGUT VICENTE
Mostramos los datos de ZAMORANO MONTAGUT VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMORANO MONTAGUT VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos