ALIA MARTIN IRENE
Informe ejecutivo de ALIA MARTIN IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALIA MARTIN IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXON WEALTH ADVISORY DIGITAL AV SA | Vicesecretario No Consejero | 16/12/2019 | |
FINTECH HOLDING 2015 SL | Vicesecretario No Consejero | 05/12/2019 |
VINCULACIONES DE ALIA MARTIN IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALIA MARTIN IRENE
Empresa: URBAN BIOFOOD SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Alia Martin Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36663 , F 73, S 8, H M 446861, I/A 25 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: HEALTHY FOOD VENTURES SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Alia Martin Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39102 , F 204, S 8, H M 694714, I/A 9 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: DAILY FOOD VENTURES SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Alia Martin Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 193, S 8, H M 731915, I/A 5 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: DAILY FOOD VENTURES SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Alia Martin Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41292 , F 22, S 8, H M 731915, I/A 3 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Empresa: URBAN BIOFOOD SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Alia Martin Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36663 , F 65, S 8, H M 446861, I/A 22 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: HEALTHY FOOD VENTURES SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Alia Martin Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39102 , F 4, S 8, H M 694714, I/A 2 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Empresa: AXON WEALTH ADVISORY DIGITAL AV SA
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Alia Martin Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34316 , F 127, S 8, H M 610752, I/A 13 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Empresa: FINTECH HOLDING 2015 SL
Vicesecretario No Consejero
- Alia Martin Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34729 , F 73, S 8, H M 624637, I/A 10 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Información de ALIA MARTIN IRENE
Mostramos los datos de ALIA MARTIN IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALIA MARTIN IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos